Hanes ariannol PEN-Y-RHONDDA TRUST

Rhif yr elusen: 1069559
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £2.23k £1.73k £1.32k £1.47k £995
Cyfanswm gwariant £3.36k £3.37k £3.96k £3.28k £4.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A