Dogfen lywodraethu HARINGEY CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1069301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/01/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/01/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/07/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/06/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/10/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN HARINGEY AND SURROUNDING AREAS BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HARINGEY AND SURROUNDING AREAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.