Hanes ariannol LOTUS RELIEF CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1071586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.35k £22.12k £16.25k £24.66k £22.26k
Cyfanswm gwariant £60.09k £32.34k £37.90k £51.37k £57.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A