Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF THE FRENCH INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1069116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 05/02/1998 AS AMENDED ON 14/01/2010 AS AMENDED ON 09/05/2011 AS AMENDED ON 23 MAY 2014 AS AMENDED BY DEED DATED 08 OCT 2014
Gwrthrychau elusennol
SUPPORT THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE FRENCH INSTITUTE IN LONDON AS REGARDS FRENCH ART, LITERATURE AND CULTURE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LONDON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.