Hanes ariannol THE BRITISH SOCIETY FOR ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY

Rhif yr elusen: 1069199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £703.56k £655.20k £438.51k £1.23m £396.53k
Cyfanswm gwariant £631.04k £661.06k £480.73k £1.10m £551.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £15.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £5.00k £30 N/A £3.00k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £637.15k £601.33k N/A £1.15m N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £27.95k £25.71k N/A £27.55k N/A
Incwm - Arall £33.46k £28.14k N/A £49.26k N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £624.42k £654.20k N/A £1.09m N/A
Gwariant - Ar godi arian £6.62k £6.86k N/A £7.97k N/A
Gwariant - Llywodraethu £250.66k £59.38k N/A £84.13k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £6.62k £6.86k N/A £7.97k N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 N/A