Hanes ariannol AGE UK DERBY & DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1068550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £1.13m | £1.43m | £1.43m | £1.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.24m | £1.32m | £1.75m | £1.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £192.40k | £118.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £528.62k | £532.89k | £1.16m | £762.89k | £624.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £63.43k | £37.30k | £137.86k | £61.36k | £52.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £243.61k | £220.45k | £134.88k | £602.95k | £667.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £845.36k | £860.52k | £1.07m | £762.89k | £624.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.73k | £10.42k | £6.30k | £3.38k | £6.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £86.90k | £0 | £286.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £998.19k | £1.00m | £1.12m | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £234.75k | £242.37k | £321.97k | £633.07k | £631.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.47k | £10.87k | £6.55k | £8.70k | £7.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.