Hanes ariannol ST. GEORGE'S HOUSE TRUST (WINDSOR CASTLE)
Rhif yr elusen: 1071186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £809.53k | £461.66k | £1.05m | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £929.99k | £687.43k | £929.81k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.05k | £59.54k | £1.33k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.40k | £52.49k | N/A | £144.21k | £32.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £899.95k | £532.14k | N/A | £679.07k | £769.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £50.82k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £218.78k | £224.90k | N/A | £230.42k | £238.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £108.74k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £918.94k | N/A | £921.28k | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.77k | £11.05k | N/A | £8.53k | £8.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.70k | £36.14k | N/A | £35.13k | £41.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.77k | £7.80k | N/A | £8.53k | £8.10k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.