Hanes ariannol NEATH PORT TALBOT CANCER CHALLENGE

Rhif yr elusen: 1070021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.68k £8.70k £40.46k £83.64k £45.12k
Cyfanswm gwariant £3.11k £488 £63.27k £89.41k £31.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A