Hanes ariannol 6TH BN THE QUEEN'S REGIMENT (QUEEN'S SURREYS) REGIMENTAL FUND
Rhif yr elusen: 1068740
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74k | £4.82k | £5.26k | £4.55k | £4.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.53k | £4.79k | £5.19k | £5.74k | £6.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.