Hanes ariannol SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF LIVERPOOL

Rhif yr elusen: 1069304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.94k £6.62k £12.38k £10.59k £17.15k
Cyfanswm gwariant £5.33k £5.02k £17.90k £10.72k £16.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A