Hanes ariannol WIGSTON & DISTRICT BRANCH ROYAL NAVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1069176
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/12/2017 | 25/12/2018 | 25/12/2019 | 25/12/2020 | 25/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.51k | £10.69k | £9.26k | £6.24k | £5.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.75k | £3.46k | £6.04k | £470 | £1.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.