SOBUS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sobus is for Voluntary Services in the London Borough of Hammersmith & Fulham. We support a diverse and vibrant voluntary and community sector, providing training, advice, advocacy and support services; as well as supporting individuals, groups and organisations to network and engage with other partners. Sobus is a member of NAVCA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £115,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Hammersmith And Fulham
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135138 FULHAM COMMUNITY PARTNERSHIP TRUST
- 18 Awst 1998: Cofrestrwyd
- VSRA (Enw gwaith)
- COMMUNITY AND VOLUNTARY SECTOR ASSOCIATION HAMMERSMITH AND FULHAM (Enw blaenorol)
- VOLUNTARY SECTOR RESOURCE AGENCY HAMMERSMITH AND FULHAM (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noushin Pasgar | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Liam Clipsham | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|||||
Phillip Amy | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
MONTY GRIGG | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
RICHARD BRUNWIN | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £471.63k | £370.88k | £424.20k | £376.94k | £447.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £461.48k | £431.74k | £409.93k | £402.79k | £414.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £110.00k | £110.00k | £110.00k | £110.00k | £115.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ebrill 2021 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ebrill 2021 | 85 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/08/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/03/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/12/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/03/2014 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 31/03/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01/04/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND FULHAM AND SURROUNDING AREA INCLUDING: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY ANY CHARITABLE MEANS, INCLUDING BY THE CREATION OF TRAINING AND RETRAINING OPPORTUNITIES AND TRAINING APPRENTICES; (B) THE PROTECTION OF HEALTH, THE RELIEF OF DISTRESS AND SICKNESS; (C) THE RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP, IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, AND IN PARTICULAR THE PROVISION OR IMPROVEMENT OF HOUSING FOR THOSE IN HOUSING NEED; (D) THE DEVELOPMENT OF SOCIAL WELFARE AND THE ENHANCEMENT OF QUALITY OF LIFE; (E) THE PROMOTION OF URBAN REGENERATION; (F) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT; (G) THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THOSE WHO BY REASONS OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES. 2.1.2 TO PROMOTE THE VOLUNTARY SECTOR AND ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND FULHAM AND SURROUNDING AREA AND PROMOTE AND ORGANISE CO-OPERATION BETWEEN THE VOLUNTARY SECTOR, STATUTORY BODIES AND OTHER BODIES AS APPROPRIATE TO FURTHER THE OBJECTS OF THE CHARITY. THE VOLUNTARY SECTOR MEANS: (A) CHARITIES WHICH ARE ORGANISATIONS ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES; AND 2 (B) VOLUNTARY ORGANISATIONS WHICH ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE PUBLIC AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE PUBLIC, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Maes buddion
HAMMERSMITH AND FULHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dawes Road Hub
20 Dawes Road
LONDON
SW6 7EN
- Ffôn:
- 02079521230
- E-bost:
- sue.spiller@sobus.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window