ymddiriedolwyr NORWICH YOUTH FOR CHRIST
Rhif yr elusen: 1071019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET HELENA JOAN SMITH | Cadeirydd |
|
||||||
Dr Samuel Cedric Herbert Bazil Poole | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Michael Mills | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|||||
Susan Ruth Knights | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
DONALD ANDREW GYTON | Ymddiriedolwr | 12 April 2013 |
|
|
||||
RUTH MARY LYNDS | Ymddiriedolwr | 25 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.