ymddiriedolwyr SAFELINE WARWICK
Rhif yr elusen: 1070854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Mullins | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Cora-Laine Moynihan | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Sara Shoreman | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Linda Joan Scott OBE | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Mark Davies CVO DL | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|||||
Eric Hogg | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Richard Jenkinson | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
Bhavika Mistry | Ymddiriedolwr | 19 October 2018 |
|
|
||||
LYDIA JANE HALL | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.