Ymddiriedolwyr GREAT HINTON MEMORIAL HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1069606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Martin Saunders Cadeirydd 12 October 2017
Dim ar gofnod
Rachael Lawes Ymddiriedolwr 09 April 2025
Wiltshire and Bath Air Ambulance Charity
Derbyniwyd: Ar amser
Mark John La Turner Ymddiriedolwr 08 April 2025
Dim ar gofnod
Daniel Barrington-Fox Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Ricky Humphreys Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Carol A Clarke Ymddiriedolwr 24 June 2022
Dim ar gofnod
Dianne Mary Kwasnicki Ymddiriedolwr 30 June 2021
Dim ar gofnod
Charles Minty Ymddiriedolwr 04 July 2019
Dim ar gofnod
MRS S ANDREW Ymddiriedolwr 12 May 2016
Dim ar gofnod