ymddiriedolwyr PAPYRUS PREVENTION OF YOUNG SUICIDE
Rhif yr elusen: 1070896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRY JOHN HESKETH BIGGS-DAVISON | Cadeirydd | 08 July 2017 |
|
|
||||
Ludo Henry Poultney | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Karen Jane Smith | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Dr Annessa Rebair | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Airey | Ymddiriedolwr | 08 January 2022 |
|
|||||
Phoebe Olivia Torrance | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Alexandra Gemma Bowen | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Helen Denny | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||
Sarah Jane Fitchett | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.