Hanes ariannol CRANLEIGH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1070856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.19m | £28.10m | £34.33m | £32.19m | £35.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.02m | £27.20m | £27.03m | £30.16m | £32.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £203.00k | £411.00k | £391.00k | £321.00k | £380.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.75m | £1.81m | £7.15m | £1.37m | £2.39m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.88m | £24.78m | £26.04m | £29.51m | £32.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £92.00k | £88.00k | £68.00k | £85.00k | £236.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.26m | £1.01m | £690.00k | £902.00k | £25.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £124.00k | £14.00k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.34m | £25.81m | £25.87m | £28.95m | £30.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.68m | £1.39m | £1.16m | £1.21m | £1.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £131.00k | £294.00k | £159.00k | £171.00k | £229.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.00k | £25.00k | £29.00k | £28.00k | £24.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.