ymddiriedolwyr THE CHARNWOOD U3A
Rhif yr elusen: 1076107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Pamela Rose Upton | Cadeirydd | 11 March 2020 |
|
|
||||
Pamela Towers | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
David Ernest Jefferson | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Susan Jennifer Ronald | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Debra Rachael Hardwick | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Dr Geetha Balasubramaniam | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||
Philip Andrew Bass | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Garry John Rigby | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Margaret Joan Kelvey | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Beverly Ann Gillman | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Dr Helen Julia Reid | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.