Ymddiriedolwyr MID-BUCKS (AYLESBURY) U3A
Rhif yr elusen: 1070207

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Robert James White | Cadeirydd | 16 May 2024 |
|
|||||
Sandra Chaudhry | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Wendy Doreen Russell | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
David John Mummery MBE BEM | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Valerie Blackburn | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Chris Blaik | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
Michael Walden | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.