Hanes ariannol THE MAGENI TRUST

Rhif yr elusen: 1070732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £900.01k £144.00k £147.00k £144.20k £144.43k
Cyfanswm gwariant £148.51k £139.55k £141.03k £141.79k £148.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £900.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £5 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £142.84k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £5.66k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £3.44k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £139.40k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £5.66k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A