FIVE WAYS COUNTY PRIMARY SCHOOL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust is used to provide extra learning resources in the classroom and educational trips for the pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 17 Awst 1998: Cofrestrwyd
- FIVE WAYS PRIMARY SCHOOL FUND (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Burden | Cadeirydd | 31 August 2018 |
|
|
||||
Helen Darby | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Declan Farrell | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Kim Cole | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Amy Rowsell | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Hannah Holland | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Rachel Mander | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
ANN LABON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK BIRCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.37k | £26.68k | £9.20k | £26.24k | £31.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.87k | £19.50k | £10.74k | £50.03k | £34.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 05 Chwefror 2021 | 220 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 05 Gorffennaf 2021 | 370 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2 APRIL 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE FIVE WAYS COUNTY PRIMARY SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL AUTHORITY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FIVE WAYS PRIMARY SCHOOL
LANGHOLM DRIVE
HEATH HAYES
CANNOCK
STAFFORDSHIRE
WS12 2EZ
- Ffôn:
- 01543278071
- E-bost:
- bursar@fiveways.staffs.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window