Ymddiriedolwyr NORTHUMBERLAND ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1071245

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Locks | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|||||
Dr Karen Ann Riddle | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Adam Clark | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
David Tallent | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Nicholas Philip Barker | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Dr ELEANOR HORN | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
Caterina Maria Josina Griffiths | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
Robert Andrew I-Hsien Porter | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
||||
Amy Gleeson | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
Geoffrey Carter | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.