Hanes ariannol THE ARCHBISHOP OF CANTERBURY'S ANGLICAN COMMUNION FUND
Rhif yr elusen: 1078032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £506.75k | £492.62k | £946.50k | £916.06k | £592.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £627.24k | £467.76k | £745.61k | £710.06k | £601.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £502.54k | N/A | £867.48k | £908.08k | £546.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.21k | N/A | £3.64k | £4.97k | £11.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £75.39k | £3.00k | £34.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £627.24k | N/A | £745.61k | £710.06k | £576.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £25.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £390 | N/A | £450 | £450 | £450 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £589.04k | N/A | £689.62k | £648.74k | £453.08k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.