ymddiriedolwyr VOICEABILITY ADVOCACY
Rhif yr elusen: 1076630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Reid | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|||||
Liam Cunningham | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Fiona Beyer | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Debnam | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Ria Davies | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Anthony Osijo | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Izaro Arbelaiz-Teresa | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Mahua Nandi | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Susan Douglas-Scott | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Gavin Sumner | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Viral Shah | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
James Schofield | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Andrew Weston | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Matthew Smith | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Susan Catherine Brown | Ymddiriedolwr | 26 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.