Dogfen lywodraethu HARVESTER TRUST TONBRIDGE
Rhif yr elusen: 1072895
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 8TH MAY 1998 AS AMENDED 26TH OCTOBER 1998, 14TH NOVEMBER 1998, 4TH DECEMBER 2003 AND 21ST FEBRUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.