Hanes ariannol FORWARD DAY CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1071829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.04m £1.13m £781.73k £1.23m £1.36m
Cyfanswm gwariant £986.53k £1.02m £655.16k £1.19m £1.45m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £981.22k £1.06m £680.00k £1.21m £1.31m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £60.71k £35.65k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £3.35k £64.58k £50.38k £5.93k £3.42k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £5.44k £1.93k £2.26k £19.80k £51.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.03m £1.06m £728.74k £1.21m £1.31m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.60k £2.25k £75 £328 £3.00k
Incwm - Arall £0 £64 £286 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £984.95k £1.02m £654.76k £1.18m £1.43m
Gwariant - Ar godi arian £1.58k £763 £402 £10.98k £26.15k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £20.92k £14.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0