Hanes ariannol DONNA'S DREAM HOUSE

Rhif yr elusen: 1072888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 21/05/2020 21/05/2021 21/05/2022 21/05/2023 21/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £178.36k £192.72k £125.20k £214.11k £173.45k
Cyfanswm gwariant £144.75k £156.28k £189.55k £219.33k £185.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £56.50k £89.35k N/A N/A N/A