Hanes ariannol COUNCIL FOR BRITISH RESEARCH IN THE LEVANT
Rhif yr elusen: 1073015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £923.62k | £984.37k | £895.41k | £836.85k | £849.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £865.43k | £803.07k | £895.12k | £911.40k | £961.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £756.96k | £742.01k | £803.10k | £776.05k | £729.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £166.16k | £241.17k | £92.04k | £60.73k | £118.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £492 | £1.19k | £264 | £63 | £2.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £755.38k | £680.37k | £715.58k | £720.49k | £899.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.05k | £122.70k | £179.53k | £190.92k | £62.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.61k | £13.39k | £12.86k | £12.85k | £23.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.