Hanes ariannol DOUGLAS MACMILLAN HOSPICE
Rhif yr elusen: 1071613
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.76m | £12.62m | £18.92m | £20.39m | £17.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.44m | £12.96m | £11.65m | £14.82m | £17.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.37m | £2.54m | £6.75m | £5.29m | £3.95m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.68m | £3.26m | £3.34m | £7.53m | £5.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.91m | £6.24m | £3.87m | £6.58m | £7.81m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.96m | £2.92m | £6.23m | £5.85m | £3.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £207.77k | £198.47k | £130.46k | £104.03k | £263.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £5.34m | £319.62k | £4.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.18m | £1.62m | £1.81m | £3.91m | £2.27m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.43m | £9.57m | £8.86m | £11.58m | £13.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.01m | £3.39m | £2.79m | £3.25m | £4.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £100.16k | £113.96k | £95.77k | £125.24k | £151.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.81k | £0 | £29.26k | £41.38k | £43.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.