Ymddiriedolwyr THE CHEADLE (STAFFS) U3A
Rhif yr elusen: 1072364

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROY PHILLIP SCOTT | Cadeirydd | 25 April 2018 |
|
|
||||
Elaine Alison Cunningham | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|||||
Dr NICHOLAS CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
GILLIAN BIRKS | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
MARGARET KEARNEY | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
RAE JACQUELINE PARR | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
ROY TERENCE HEDGES | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
VALERIE JOY COOKSEY | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
MARJ POVEY | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
JENNIFER ANN CRUMP | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
DOROTHY MARIAN CORBISHLEY | Ymddiriedolwr | 16 May 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.