ymddiriedolwyr ORMESBY VILLAGE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1072130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSE ROBINSON | Cadeirydd | 31 May 2013 |
|
|||||
Zoe Emma Rose Mizen | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Sharleen Kelly Love | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Lauryn Chloe Read | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Anne Craske | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
Christine Elizabeth Lee | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
|
||||
P A MOORE | Ymddiriedolwr | 01 September 1999 |
|
|
||||
PAOLA ANNE MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.