Ymddiriedolwyr HENRY ALLEN NURSERY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1072608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrea Bishop Ymddiriedolwr 15 May 2024
HENRY ALLEN NURSERY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Alice Memminger Ymddiriedolwr 06 February 2024
Dim ar gofnod
Christopher Chilton Ymddiriedolwr 28 September 2022
Dim ar gofnod
Deirdre Snudden Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Julie Manning Ymddiriedolwr 01 January 2021
HENRY ALLEN NURSERY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLOTTE MACDONALD Ymddiriedolwr 29 January 2013
Dim ar gofnod