ymddiriedolwyr WIMBORNE CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1072276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARION BROWN | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Caryl Mary Longland | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||||
Lorna Dorothy Lyons | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||||
Roger Seymour Quinton-Jones | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||||
Alexander James Kirk | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||||
Anthea Wendy Stephens | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|||||||
JEAN Marilyn HARVEY | Ymddiriedolwr | 28 September 2010 |
|
|||||||
Lynnet Williams | Ymddiriedolwr | 28 September 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.