Hanes ariannol Croydon Mencap

Rhif yr elusen: 1073063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £493.14k £549.40k £675.47k £581.82k £740.83k
Cyfanswm gwariant £567.78k £562.68k £706.17k £676.45k £781.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £368.64k £428.78k £387.46k £436.52k £461.36k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £57.55k £57.55k £25.90k £49.27k £51.67k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £15.43k £167.69k £60.77k £31.74k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £7.46k £6.60k £8.38k £8.15k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £506.13k £493.91k £505.42k £682.22k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £5.98k £5.39k £7.26k £17.33k
Incwm - Arall N/A £14.40k £1.87k £0 £1.39k
Incwm - Cymynroddion N/A £2.00k £10.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £562.68k £706.17k £676.45k £781.82k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £13.64k £5.72k £2.40k £2.94k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0