Hanes ariannol EMMAUS PRESTON

Rhif yr elusen: 1073677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £653.17k £630.04k £678.63k £1.15m £865.09k
Cyfanswm gwariant £624.59k £616.39k £711.74k £1.32m £1.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £67.70k £79.74k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k £71.97k N/A £7.16k £1.81k
Incwm o roddion a chymynroddion £73.12k £29.00k £23.34k £45.10k £32.70k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £401.62k £365.86k £508.71k £839.68k £555.37k
Incwm - Weithgareddau elusennol £172.14k £139.67k £138.19k £252.41k £262.49k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.30k £4.95k £8.39k £9.54k £14.52k
Incwm - Arall £0 £90.55k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £371.14k £364.19k £397.34k £748.86k £670.42k
Gwariant - Ar godi arian £250.45k £252.21k £311.03k £566.75k £403.77k
Gwariant - Llywodraethu £0 £3.48k £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £25.00k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £3.00k £0 £3.37k £8.73k £5.00k