ymddiriedolwyr THE DOREEN BIRD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1073945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR PIPPA POPPY CATTERALL | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|||||
Sonia Watson-Fowler | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
NITIL PATEL | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|
||||
JONATHAN PAUL EMERY | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|||||
SALLY JOY ATKINS | Ymddiriedolwr | 30 October 2015 |
|
|
||||
GEOFF PINE | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|
||||
SHIRLEY ANNE COEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LUIS DE ABREU | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.