Hanes ariannol THE UNITED KINGDOM COMMITTEE FOR UNICEF
Rhif yr elusen: 1072612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.39m | £101.39m | £109.37m | £141.82m | £179.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.30m | £100.51m | £109.28m | £139.67m | £176.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £361.52k | £526.89k | £190.19k | £508.48k | £436.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.11m | £1.41m | £3.56m | £2.47m | £5.66m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £89.54m | £90.81m | £102.08m | £133.81m | £168.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £190.75k | £284.71k | £298.00k | £320.00k | £91.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.09m | £2.28m | £1.40m | £1.91m | £2.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.22k | £47.26k | £20.00k | £4.00k | £198.00k | |
|
Incwm - Arall | £7.54m | £7.97m | £5.57m | £5.78m | £8.19m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.33m | £6.71m | £4.73m | £6.82m | £6.73m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £62.96m | £64.52m | £75.35m | £106.20m | £140.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.13m | £28.33m | £29.83m | £27.46m | £28.36m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.01m | £1.24m | £0 | £1.18m | £1.20m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £55.90m | £56.39m | £0 | £99.45m | £133.50m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.20m | £7.67m | £4.10m | £6.01m | £7.57m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.