Hanes ariannol BUCKINGHAMSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1073861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £2.09m | £2.06m | £2.52m | £3.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.04m | £1.98m | £1.85m | £2.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £30.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £410.29k | £410.29k | £1.25m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £744.80k | £1.51m | £1.62m | £2.05m | £4.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £315.06k | £217.12k | £329 | £207.03k | £274.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £284.20k | £0 | £0 | £121.15k | £1.63m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £220.58k | £259.15k | £260.15k | £258.69k | £304.82k | |
|
Incwm - Arall | £99.01k | £106.28k | £180.29k | £4.17k | £1.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £767.30k | £1.76m | £1.69m | £2.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £223.56k | £273.59k | £224.25k | £160.56k | £178.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £619.08k | £419.47k | £1.20m | £981.29k | £1.46m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £104.39k | £177.54k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.