ymddiriedolwyr BUCKINGHAMSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1073861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moir Stewart | Cadeirydd | 14 March 2019 |
|
|
||||
Annie Elinor Norfolk Beadle | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
George Rupert Anson | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Philippa Jane Kirkbride | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Mark Bradbury | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Annalise Smith | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Lucy Clare Wood | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Philip Manktelow | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Robert Taylor | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.