Hanes ariannol THE SMALL SCHOOL (HARTLAND)
Rhif yr elusen: 1073492
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.91k | £80.41k | £85.59k | £51.53k | £14.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.52k | £99.52k | £86.73k | £67.14k | £22.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.13k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.