ymddiriedolwyr THE BANK YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1075067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Mary Irens | Cadeirydd | 12 July 2021 |
|
|
||||
Joe Elston | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Jane Gibbs | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Rev Mark Rylands | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Deborah Jane Sterling | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
ELAINE LOUISE BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER BREWER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.