Hanes ariannol THE SHERBORNE SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1073522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.10m £692.19k £1.02m £666.74k £535.74k
Cyfanswm gwariant £430.68k £2.24m £890.04k £1.29m £429.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.22k £11.94k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.09m £691.81k £1.02m £609.63k £523.76k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £38.41k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £388 £1.25k £18.70k £11.98k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £321.07k £196.27k £35.67k £160.00k £81.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £310.40k £2.17m £766.04k £1.20m £341.39k
Gwariant - Ar godi arian £120.28k £75.38k £124.00k £81.59k £88.05k
Gwariant - Llywodraethu £0 £5.22k £11.66k £4.26k £7.93k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £854 £474 £298 £110
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0