Hanes ariannol WILLOW PARK HOUSING TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1074481
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £37.04m £38.20m £40.44m £40.99m £40.72m
Cyfanswm gwariant £32.82m £37.09m £37.88m £54.87m £38.11m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £17.00k £17.00k £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.89m £512.22k £3.28m £159.00k £172.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £36.36m £37.97m £39.71m £39.60m £39.01m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £61.00k £67.00k £65.00k £5.00k £5.00k
Incwm - Arall £621.00k £168.00k £665.00k £1.39m £1.70m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £32.82m £37.09m £37.88m £54.87m £38.11m
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0