BARNSLEY PREMIER LEISURE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDES SPORTS AND LESIURE ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£20,354,454
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £16.97m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.16m | |
Buddsoddiadau | £228.46k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£18,928,103
Codi arian | £1.18m | |
Weithgareddau elusennol | £17.27m | |
Arall | £475.61k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £214,447 o 4 gontract(au) llywodraeth a £121,868 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.66m | |
Gwariant elusennol | £17.27m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.43m |
Pobl

643 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 5 |
£100k i £110k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Barnsley
- Dinas Wakefield
- Doncaster
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIE ANN MILLS | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Mark Ryan | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||||
Nichola Hawden | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||||
Peter Moyes | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||||
Kevin John Howard Osborne | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||||
ANDREW AINSWORTH | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||||
Benjamin McFeely | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||||
ALAN METHLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Denise Pozorski | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
IAN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.58m | £7.84m | £14.85m | £17.95m | £20.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.15m | £10.92m | £12.35m | £17.33m | £18.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £572.33k | £61.53k | £61.53k | £184.45k | £214.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.67m | £532.03k | £300 | £121.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.47m | £609.13k | £2.00m | £2.79m | £3.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.79m | £3.37m | £11.77m | £14.63m | £16.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.65k | £9.32k | £0 | £84.59k | £228.46k | |
|
Incwm - Arall | £307.00k | £3.86m | £1.08m | £446.24k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.15m | £10.76m | £11.21m | £15.77m | £17.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £806.69k | £1.08m | £1.18m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £337.51k | £312.17k | £329.45k | £475.51k | £475.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £165.03k | £329.45k | £475.51k | £475.61k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.07m | £6.55m | £5.43m | £4.76m | £3.89m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1 | £0 | £1 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm asedau | £5.34m | £4.43m | £6.00m | £5.02m | £6.62m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£9.41m | -£14.18m | -£11.65m | £1.17m | £2.74m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.98m | £4.29m | £4.16m | £2.52m | £2.51m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/06/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/07/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/02/2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (“THE OBJECTS”) ARE TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE GENERAL PUBLIC IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, SUCH FACILITIES BEING PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING SUB-PARAGRAPH OF THIS SUB-CLAUSE NAMELY:- (I)THE FACILITIES TO BE PROVIDED SHALL BE FACILITIES TO THE PUBLIC AT LARGE SAVE THAT SPECIAL FACILITIES MAY BE PROVIDED FOR PERSONS WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES MAY HAVE NEED OF SPECIAL FACILITIES.
Maes buddion
METROPOLITAN BOROUGH OF BARNSLEY AND IT NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BARNSLEY PREMIER LEISURE
METRODOME LEISURE COMPLEX
QUEENS ROAD
BARNSLEY
S71 1AN
- Ffôn:
- 01226730060
- E-bost:
- enquiries@bpl.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window