ymddiriedolwyr ENGLISH FEDERATION OF DISABILITY SPORT
Rhif yr elusen: 1075180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Orde | Cadeirydd | 11 October 2018 |
|
|||||
Isabelle Michelson | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Lucy Smith | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Emma Pawson | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Gabriel Odia | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Rebecca Evans | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Loretta Sollars | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Andrea Dando | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Piers Martin | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
Genny Cotroneo | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
||||
DR PHIL FRIEND | Ymddiriedolwr | 26 March 2015 |
|
|
||||
Mr Rob Belbin | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.