PHARMACY PRACTICE RESEARCH TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
An independent research charity promoting and developing high quality pharmacy practice research Commissioning research that informs health policy and practice relating to medicines and their use Building pharmacy practice research capacity and capability through bursaries, PhD project funding, fellowships and grants Disseminating results to ensure knowledge is turned into know-how
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 281607 THE PHARMACEUTICAL TRUST FOR EDUCATIONAL AND CHARI...
- 08 Gorffennaf 1999: Cofrestrwyd
- 13 Chwefror 2013: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- MEDICINES AND PEOPLE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 30/11/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £556.84k | £557.63k | £211.83k | £160.19k | £263.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £265.83k | £392.46k | £290.20k | £398.97k | £354.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £193.62k | £205.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £338.00k | £343.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £25.22k | £29.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £239.05k | £364.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.78k | £28.06k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2012 | 02 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2012 | 02 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 01 Chwefror 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | 01 Chwefror 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2010 | 29 Mehefin 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2010 | 29 Mehefin 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2009 | 21 Ebrill 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2009 | 21 Ebrill 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20TH OCTOBER 1998, AS AMENDED 17 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
1.)THE RELIEF OF SICKNESS GENERALLY IN THE UNITED KINGDOM AND IN PARTICULAR BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING 2.) TO PROMOTE RESEARCH INTO THE PRACTICE OF PHARMACY IN THE UNITED KINGDOM AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH 3.)TO PROMOTE THE HEALTH OF THE PUBLIC BY EDUCATING PHARMACISTS IN ORDER TO IMPROVE THE STANDARD OF HEALTH CARE AVAILABLE TO THE PUBLIC 4.) TO ADVANCE AND PROMOTE KNOWLEDGE AND SKILL IN RELATION TO THE PRACTICE OF PHARMACY FOR THE PUBLIC GOOD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window