Hanes ariannol Emmaus Hertfordshire
Rhif yr elusen: 1073808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £956.45k | £881.98k | £919.41k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £973.92k | £934.18k | £1.02m | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £143.03k | £129.23k | £31.66k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £77.07k | £78.91k | £41.68k | £67.52k | £204.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £761.55k | £594.06k | £462.34k | £864 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £324.12k | £274.74k | £241.64k | £806.13k | £915.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £331 | £1.14k | £901 | £7.17k | £2.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.61k | £135.42k | £38.59k | £12.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £944.94k | £933.85k | £1.02m | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.40k | £28.98k | £322 | £864 | £325 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.23k | £0 | £10.05k | £10.63k | £10.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £40.84k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.