Hanes ariannol KING/CULLIMORE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1074928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.18m | £4.63m | £3.97m | £467.36k | £375.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.16m | £4.69m | £3.68m | £585.97k | £514.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.81m | £4.24m | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £3.07m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £373.19k | £386.32k | £367.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £527.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £576.22k | £531.38k | £3.68m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.58m | £4.16m | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.20k | £8.38k | £14.24k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £563.02k | £0 | £478.60k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.