Ymddiriedolwyr BROCKENHURST GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1074217

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN LYNES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susan Mary Hayes | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Kirsty Dawn Bladen | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Jennifer Coe | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Davie | Ymddiriedolwr | 26 November 2014 |
|
|
||||
JANETTE LORRAINE SMETHURST | Ymddiriedolwr | 19 July 2011 |
|
|
||||
RICHARD PHILIP WATERMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.