Hanes ariannol THE R C SNELLING CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1074776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.12m | £12.79m | £11.90m | £14.39m | £16.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.74m | £12.55m | £11.59m | £14.16m | £15.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £101.53k | £10.00k | £0 | £884 | £2.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £12.96m | £12.51m | £11.40m | £14.17m | £5.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.07k | £217.75k | £243.42k | £188.39k | £199.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £50.68k | £258.24k | £27.97k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £482 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £202.42k | £194.75k | £165.88k | £245.04k | £207.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.48m | £12.36m | £11.33m | £13.88m | £15.73m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.32k | £31.09k | £23.06k | £18.74k | £19.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £164.10k | £122.83k | £142.82k | £226.29k | £188.70k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.13k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £59.76k | £3.28k | £89.60k | £38.44k | £351 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.